KRS 0000700404
NIP9462674341
REGON36856557600000
NazwaNIKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIKOPOL
Data rejestracji 20 paź 2017 (7 lat temu) 20 paź 2017
Data usunięcia 31 mar 2020 31 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email NIKOPOL.FIRMA@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #45 BUDOWNICTWO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIROMAN SEGIN
Wspólnik
2017-10-20
2017-12-13
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
SERHII IZHKO
Wspólnik
2017-10-20
2017-12-13
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 300,00 ZŁ
YURII HOIENKO
Wspólnik
2017-12-13
2020-03-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
HENNADII ILKOVYCH
Wspólnik
2017-12-13
2020-03-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SERHII IZHKO
PREZES ZARZĄDU
2017-10-20
2017-12-13
ROMAN SEGIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-20
2017-12-13
HENNADII ILKOVYCH
PREZES
2017-12-13
2020-03-31
YURII HOIENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-13
2020-03-31
2017-10-20
2019-09-16
UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie