KRS 0000699922
NIP9542783463
REGON36855103100000
NazwaOSK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOSK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 paź 2017 (7 lat temu) 19 paź 2017
Data usunięcia 19 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARCINA RADOCKIEGO, 192, KATOWICE, 40-645, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIŁUKASZ BARTŁOMIEJ KURZEJA
Wspólnik
2017-10-19
2022-02-25
ROBERT ARTUR SZYDZIAK
Wspólnik
2017-10-19
2019-02-05
PIOTR JÓZEF OLEJARCZYK
Wspólnik
2017-10-19
2020-05-26
Wspólnik
2017-10-19
2022-08-19
36850891100000
EDYTA EWA SZYDZIAK
Wspólnik
2019-02-05
2022-08-19
BEATA RENATA OLEJARCZYK
Wspólnik
2020-05-26
2022-08-19
MONIKA ANNA KURZEJA
Wspólnik
2022-02-25
2022-08-19
MONIKA ANNA KURZEJA
Beneficjent
ŁUKASZ BARTŁOMIEJ KURZEJA
Beneficjent
ROBERT ARTUR SZYDZIAK
Beneficjent
ŁUKASZ BARTŁOMIEJ KURZEJA
zgłaszający - inny
EDYTA EWA SZYDZIAK
Beneficjent
BEATA RENATA OLEJARCZYK
Beneficjent
PIOTR JÓZEF OLEJARCZYK
Beneficjent
MONIKA ANNA KURZEJA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ BARTŁOMIEJ KURZEJA
Beneficjent
POSIADANIE 20/60 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OSK INWESTYCJE SP. Z O.O.
ROBERT ARTUR SZYDZIAK
Beneficjent
POSIADANIE 20/60 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OSK INWESTYCJE SP. Z O.O.
EDYTA EWA SZYDZIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BEATA RENATA OLEJARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR JÓZEF OLEJARCZYK
Beneficjent
POSIADANIE 20/60 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OSK INWESTYCJE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-19
2022-08-19
36850891100000
2017-10-19
2022-04-26
OSK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie