KRS 0000699921
NIP5932609914
REGON36854829900000
NazwaIRIS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIRIS COMPANY
Data rejestracji 18 paź 2017 (7 lat temu) 18 paź 2017
Data usunięcia 24 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. GÓRNOŚLĄSKI, 21, GDYNIA, 81-509, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAŁGORZATA JANKOWSKA
Wspólnik
2017-10-18
2022-10-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA JANKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-18
2022-10-24
ZDZISŁAW MICHAŁ FIGLON
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-18
2022-10-24
2017-10-18
2019-07-22
IRITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-18
2019-07-17
UL. CHŁODNA, 5A, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2019-07-17
2019-07-22
TCZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie