KRS 0000699636
NIP1231373210
REGON36853366500000
NazwaIPM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIPM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 paź 2017 (7 lat temu) 17 paź 2017
Data usunięcia 22 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ALEJA KRAKOWSKA, 3, TARCZYN, 05-555, TARCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ JACEK PANEK
Wspólnik
2017-10-17
2022-02-22
IGOR LYPKAN
Wspólnik
2017-10-17
2022-02-22
HRYHORII PONEZHDA
Wspólnik
2017-10-17
2022-02-22
1952-05-28
ANDRII POLOVYNKIN
Wspólnik
2017-10-17
2022-02-22
1968-12-28
SERHII KOVALIUK
Wspólnik
2017-10-17
2022-02-22
1979-09-02
IGOR LYPKAN
reprezentant
MICHAŁ JACEK PANEK
reprezentant
SERHII KOVALIUK
Beneficjent
1979-09-02
ANDRII POLOVYNKIN
Beneficjent
1968-12-28
HRYHORII PONEZHDA
Beneficjent
1952-05-28
MICHAŁ JACEK PANEK
Beneficjent
IGOR LYPKAN
Beneficjent
SERHII KOVALIUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANDRII POLOVYNKIN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
HRYHORII PONEZHDA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ JACEK PANEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM
IGOR LYPKAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W TEN SPOSÓB, ŻE: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU- MICHAŁ PANEK, CZŁONEK ZARZĄDU- IGOR LYPKAN.
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-17
2022-02-22
36820260300000
2017-10-17
2022-02-22
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-10-17
2022-02-22
IPM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-10-17
2022-02-22
UL. ALEJA KRAKOWSKA, 3, TARCZYN, 05-555, TARCZYN, POLSKA
2017-10-17
2022-02-22
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2017-10-17
2022-02-22
2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2017-10-17
2022-02-22
2014Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
2017-10-17
2022-02-22
2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
2017-10-17
2022-02-22
2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2017-10-17
2022-02-22
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2017-10-17
2022-02-22
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2017-10-17
2022-02-22
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-10-17
2022-02-22
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2017-10-17
2022-02-22
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie