KRS 0000699083
NIP8522635919
REGON36849429600000
NazwaMMS CONTRACT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMMS CONTRACT ENGINEERING
Data rejestracji 11 paź 2017 (7 lat temu) 11 paź 2017
Data usunięcia 21 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 27, SZCZECIN, 70-354, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4618 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYANDRZEJ NAJDA
Wspólnik
2017-10-11
2020-01-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARIUSZ BANDEL
Wspólnik
2017-10-11
2020-01-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
GREGOR MRUSEK
Wspólnik
2020-01-28
2022-11-21
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
ROLAND HEINRICH SCHWERTL
Wspólnik
2020-01-28
2022-11-21
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
JOACHIM WILLI MENSCH
Wspólnik
2020-01-28
2022-11-21
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARIUSZ BANDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-11
2020-01-28
ANDRZEJ NAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-11
2020-01-28
GREGOR MRUSEK
PREZES ZARZĄDU
2020-01-28
2022-11-21
2017-10-11
2020-01-28
NB CONTRACT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie