KRS 0000698810
NIP5291818907
REGON36852035500000
NazwaLIGRA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIGRA CARGO
Data rejestracji 12 paź 2017 (7 lat temu) 12 paź 2017
Data usunięcia 11 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOMOROWSKA, 41, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCHROBERT RAJEWSKI
Wspólnik
2017-10-12
2018-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR PAWEŁ LISOWSKI
Wspólnik
2017-10-12
2019-01-17
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ŁUKASZ GRUDZIEŃ
Wspólnik
2017-10-12
2023-07-11
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
ANNA GRUDZIEŃ
Wspólnik
2019-01-17
2023-07-11
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
JAROSŁAW ŁUKASZ GRUDZIEŃ
Likwidator
2022-02-24
2023-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT RAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-12
2018-04-19
SŁAWOMIR PAWEŁ LISOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-12
2019-01-17
JAROSŁAW ŁUKASZ GRUDZIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-20
2022-02-24
ANNA GRUDZIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-17
2022-02-24
2017-10-12
2022-02-24
LIGRA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-12
2019-09-09
UL. PIŁSUDSKIEGO, 28B, MILANÓWEK, 05-822, MILANÓWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie