KRS 0000698438
NIP7792471344
REGON36846890400000
NazwaHOR-BAN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHOR-BAN TRANS
Data rejestracji 09 paź 2017 (7 lat temu) 09 paź 2017
Data usunięcia 08 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 39, POZNAŃ, 61-536, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWDAWID ZYGMUNT HORYŃSKI
Wspólnik
2017-10-09
2023-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARTOSZ MIKOŁAJ BANASIK
Wspólnik
2017-10-09
2023-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BŁAŻEJ ZYGMUNT BLADOWSKI
Wspólnik
2023-10-20
2023-11-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DAWID ZYGMUNT HORYŃSKI
Likwidator
2023-01-23
2023-03-31
BARTOSZ MIKOŁAJ BANASIK
Likwidator
2023-01-23
2023-03-31
VITALII BALYSHEV
Likwidator
2023-03-31
2023-10-20
ZYGMUNT JAN BLADOWSKI
Likwidator
2023-10-20
2023-11-08
BARTOSZ MIKOŁAJ BANASIK
Beneficjent
DAWID ZYGMUNT HORYŃSKI
Beneficjent
BARTOSZ MIKOŁAJ BANASIK
reprezentant
DAWID ZYGMUNT HORYŃSKI
reprezentant
BARTOSZ MIKOŁAJ BANASIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DAWID ZYGMUNT HORYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAWID ZYGMUNT HORYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-09
2023-01-23
BARTOSZ MIKOŁAJ BANASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-09
2023-01-23
2017-10-09
2023-01-23
HOR-BAN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-09
2021-07-30
UL. GŁOGOWSKA, 132, POZNAŃ, 60-243, POZNAŃ, POLSKA
3026-SEE.7113.252.2024.1.EF (UNP: 3026-24-007430)
2024-01-12
2024-01-29
102079.93 PLN
3026-723.792409.2023
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie