KRS 0000698097
NIP7252231234
REGON36846341000000
NazwaDOUBLE7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOUBLE7
Data rejestracji 06 paź 2017 (7 lat temu) 06 paź 2017
Data usunięcia 30 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPIOTR DARIUSZ GRZYWIŃSKI
Wspólnik
2017-10-06
2020-06-30
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500,00 ZŁOTYCH
KAROLINA MARIA WERPACHOWSKA GRZYWIŃSKA
Wspólnik
2018-03-29
2020-06-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
KAROLINA MARIA WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA
Beneficjent
PIOTR DARIUSZ GRZYWIŃSKI
reprezentant
PIOTR DARIUSZ GRZYWIŃSKI
Likwidator
2019-06-13
2020-06-30
KAROLINA MARIA WERPACHOWSKA-GRZYWIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE W SPRAWACH, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI, O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 (STU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR DARIUSZ GRZYWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-06
2019-06-13
2017-10-06
2019-06-13
DOUBLE7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie