KRS 0000697319
NIP9462673749
REGON36839257800000
NazwaIMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMMOBILIEN
Data rejestracji 29 wrz 2017 (7 lat temu) 29 wrz 2017
Data usunięcia 26 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WINCENTEGO WITOSA, 14, LUBLIN, 20-315, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUDIANA BARBARA BORDŻOŁ
Wspólnik
2017-09-29
2021-04-26
50 (PIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
EDYTA ANNA BOGUSZEWSKA
Wspólnik
2017-09-29
2019-08-07
50 (PIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
GRZEGORZ BORDŻOŁ
Wspólnik
2019-08-07
2021-04-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ BORDŻOŁ
Beneficjent
DIANA BARBARA BORDŻOŁ
Beneficjent
PIOTR RYSZARD WOJNOWSKI
reprezentant
PIOTR RYSZARD WOJNOWSKI
Likwidator
2019-08-07
2021-04-26
GRZEGORZ BORDŻOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DIANA BARBARA BORDŻOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.
EDYTA ANNA BOGUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-29
2019-08-07
DIANA BARBARA BORDŻOŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-29
2019-08-07
2017-09-29
2019-08-07
IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie