KRS 0000697299
NIP9121911432
REGON36840005900000
NazwaIKKON ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIKKON ZAJĄC
Data rejestracji 28 wrz 2017 (7 lat temu) 28 wrz 2017
Data usunięcia 08 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PIASTOWSKA, 22, MARCINKOWICE, 55-200, MARCINKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAWspólnik
2017-09-28
2021-07-30
36816184400000
KRZYSZTOF KONDYS
Wspólnik
2017-09-28
2021-12-08
IRENA HENRYKA KONDYS
Wspólnik
2017-09-28
2021-12-08
TOMASZ ZAJĄC
Wspólnik
2021-07-30
2021-12-08
TOMASZ ZAJĄC
Beneficjent
IRENA HENRYKA KONDYS
Beneficjent
KRZYSZTOF KONDYS
Beneficjent
KRZYSZTOF KONDYS
reprezentant
IRENA HENRYKA KONDYS
reprezentant
TOMASZ ZAJĄC
reprezentant
TOMASZ ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
IRENA HENRYKA KONDYS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
KRZYSZTOF KONDYS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
34% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ ZAJĄC. W RAZIE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-28
2021-07-30
36816184400000
TOMASZ ZAJĄC
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-30
2021-12-08
2017-09-28
2021-07-30
IKKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie