KRS 0000696963
NIP5252724533
REGON36841312200000
NazwaAOT ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAOT ENERGY SERVICES
Data rejestracji 28 wrz 2017 (7 lat temu) 28 wrz 2017
Data usunięcia 13 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 65 A, WARSZAWA, 01-355, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ADMIN.SERVICES.PL@AOTENERGY.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAOT GAS HOLDING LTD. Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI ZUG, SZWAJCARIA
Wspólnik
2017-09-28
2020-11-13
20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ BRUNON DROGOŃ
Likwidator
2020-01-22
2020-11-13
ANDREAS DASKALAKIS
Beneficjent
1982-10-15
ARKADIUSZ BRUNON DROGOŃ
reprezentant
ARKADIUSZ BRUNON DROGOŃ
Prokurent
2018-12-12
2020-01-22
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA KAŻDEGO Z PROKURENTÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA JĘDRYS
Prokurent
2017-11-15
2018-04-24
PROKURA ŁĄCZNA, UPPRAWNIAJĄCA KAŻDEGO Z PROKURENTÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDREAS DASKALAKIS
Beneficjent
POSIADA 75,13% UDZIAŁÓW W ARROWMETALS AG, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% UDZIAŁOWCEM GRUPY AOT (DO KTÓREJ NALEŻY AOT ENERGY SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM NIE WYŁĄCZA TO ANI NIE OGRANICZA DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ARKADIUSZ BRUNON DROGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-28
2018-12-12
MICHAŁ PATRYK WOJNARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-28
2020-01-22
MARTIN FASSER HEEG
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-13
2019-09-18
2017-09-28
2020-01-22
AOT ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-28
2020-01-27
UL. KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie