KRS 0000696747
NIP6342906617
REGON36836045000000
NazwaADS SYSTEMS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADS SYSTEMS KATOWICE
Data rejestracji 27 wrz 2017 (7 lat temu) 27 wrz 2017
Data usunięcia 22 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KĘPOWA, 42, KATOWICE, 40-585, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADAWID RYSZARD NIEDBAŁ
Wspólnik
2017-09-27
2023-06-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.400,00 ZŁ
PAWEŁ DREWNOWSKI
Wspólnik
2017-09-27
2023-06-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.800,00 ZŁ.
MIROSŁAW GRZEGORZ RYDZEK
Wspólnik
2017-09-27
2020-11-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ.
MACIEJ PRANDOTA
Wspólnik
2017-09-27
2020-11-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ.
PAWEŁ KWIEK
Wspólnik
2017-09-27
2023-06-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.800,00 ZŁ
HENRYK TADEUSZ PRANDOTA
Wspólnik
2017-09-27
2020-11-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ.
PAWEŁ DREWNOWSKI
Beneficjent
DAWID RYSZARD NIEDBAŁ
Beneficjent
PAWEŁ KWIEK
Beneficjent
PAWEŁ DREWNOWSKI
zgłaszający - inny
DAWID RYSZARD NIEDBAŁ
zgłaszający - komplementariusz
PAWEŁ KWIEK
zgłaszający - komplementariusz
PAWEŁ DREWNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DAWID RYSZARD NIEDBAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PAWEŁ KWIEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY W WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW GRZEGORZ RYDZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-27
2020-02-26
DAWID RYSZARD NIEDBAŁ
PREZES ZARZĄDU
2017-09-27
2023-06-22
PAWEŁ DREWNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-27
2023-06-22
2017-09-27
2019-10-30
UL. SŁONECZNA, 16, KATOWICE, 40-136, KATOWICE, POLSKA
2019-10-30
2022-04-01
UL. POŁOMIŃSKA, 16, KATOWICE, 40-585, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie