KRS 0000696698
NIP7292719232
REGON36833896900000
NazwaFINTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINTEK
Data rejestracji 25 wrz 2017 (7 lat temu) 25 wrz 2017
Data usunięcia 09 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 121, ŁÓDŹ, 90-430, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆWOJCIECH PAWLIKOWSKI
Wspólnik
2017-09-25
2021-04-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
RAFAŁ NIEWIADOMSKI
Wspólnik
2017-09-25
2021-04-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WOJCIECH PAWLIKOWSKI
Likwidator
2018-10-11
2021-04-09
RAFAŁ NIEWIADOMSKI
Likwidator
2018-10-11
2021-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH PAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-25
2018-10-11
RAFAŁ NIEWIADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-25
2018-10-11
2017-09-25
2018-10-11
FINTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-25
2018-02-08
UL. JANA KILIŃSKIEGO, 228, ŁÓDŹ, 93-124, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie