KRS 0000696537
NIP7331355864
REGON36833861000000
NazwaJANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANPOL
Data rejestracji 25 wrz 2017 (7 lat temu) 25 wrz 2017
Data usunięcia 30 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 18 STYCZNIA, 23, GŁOWNO, 95-015, GŁOWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHEMILIA MARIA RAJSKA MATCZAK
Wspólnik
2017-09-25
2019-07-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
MICHAŁ MATCZAK
Wspólnik
2017-09-25
2019-07-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
JAN PRZYBYŁEK
Wspólnik
2017-09-25
2023-05-30
100 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ UDZIAŁÓW - 5.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
JAN PRZYBYŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-25
2019-07-23
JAN PRZYBYŁEK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-23
2023-05-30
MICHAŁ MATCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-25
2019-07-23
EMILIA MARIA RAJSKA MATCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-25
2019-07-23
2017-09-25
2019-07-23
GOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie