KRS 0000696510
NIP1231369898
REGON36834675600000
NazwaMOREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOREDA
Data rejestracji 22 wrz 2017 (7 lat temu) 22 wrz 2017
Data usunięcia 07 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIKORKI, 18, ŁOŚ, 05-504, ŁOŚ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNERAFAŁ PIOTR MŁYŃSKI
Wspólnik
2017-09-22
2019-05-13
LICZBA UDZIAŁÓW: 40 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4000,00 ZŁ
INGA ALINA ZAJĄC BOROWICKA
Wspólnik
2017-09-22
2019-05-13
LICZBA UDZIAŁÓW: 10 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-05-13
2024-08-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
38286428500000
MAŁGORZATA DROP
Wspólnik
2019-05-13
2024-08-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ JERZY ZAJĄC BOROWICKI
Prokurent
2018-11-06
2019-05-13
PROKURA ODDZIELNA
MAŁGORZATA DROP
Beneficjent
MAŁGORZATA DROP
reprezentant
JAROSŁAW FRANCISZEK KULAWIAK
Beneficjent
MAŁGORZATA DROP
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JAROSŁAW FRANCISZEK KULAWIAK
Beneficjent
POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEW WAY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAFAŁ PIOTR MŁYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-22
2019-05-13
MICHAŁ JERZY ZAJĄC BOROWICKI
PROKURA ODDZIELNA
2017-09-22
2018-11-06
JAROSŁAW KULAWIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-05-13
2024-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie