KRS 0000695468
NIP9731045186
REGON36784668100000
Nazwa"JET-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaJET-TRANS LOGISTICS
Data rejestracji 15 wrz 2017 (7 lat temu) 15 wrz 2017
Data usunięcia 12 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 7, ZIELONA GÓRA, 65-047, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWSŁAWOMIR TADEUSZ WYŻGA
Wspólnik
2017-09-15
2018-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
RAFAŁ JAN CHYLICKI
Wspólnik
2018-01-25
2022-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR TADEUSZ WYŻGA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-15
2017-09-29
RAFAŁ JAN CHYLICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-25
2020-10-14
2017-09-15
2022-01-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-15
2022-01-12
"JET-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2017-09-15
2022-01-12
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 7, ZIELONA GÓRA, 65-047, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2017-09-15
2022-01-12
1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2017-09-15
2022-01-12
1623Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2017-09-15
2022-01-12
1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2017-09-15
2022-01-12
3101Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2017-09-15
2022-01-12
3102Z - PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
2017-09-15
2022-01-12
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2017-09-15
2022-01-12
5222A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
2017-09-15
2022-01-12
5229B - DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2017-09-15
2022-01-12
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie