KRS 0000694302
NIP7292719054
REGON36822173000000
NazwaSTRUMIŁŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTRUMIŁŁO
Data rejestracji 08 wrz 2017 (7 lat temu) 08 wrz 2017
Data usunięcia 30 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIESZYŃSKA, 23, ŁÓDŹ, 93-505, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR WOJCIECH STRUMIŁŁO
Wspólnik
2017-09-08
2024-08-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MICHAŁ WOJCIECH STRUMIŁŁO
Wspólnik
2017-09-08
2024-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
URSZULA DOROTA STRUMIŁŁO
Wspólnik
2017-09-08
2024-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ARTUR WOJCIECH STRUMIŁŁO
Beneficjent
ARTUR WOJCIECH STRUMIŁŁO
reprezentant
ARTUR WOJCIECH STRUMIŁŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARTUR WOJCIECH STRUMIŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2017-09-08
2024-08-30
MICHAŁ WOJCIECH STRUMIŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-08
2024-08-30
URSZULA DOROTA STRUMIŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-08
2024-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie