KRS 0000694048
NIP9571097807
REGON36825185000000
NazwaSIGMA - ALKOHOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIGMA - ALKOHOLE
Data rejestracji 12 wrz 2017 (7 lat temu) 12 wrz 2017
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WODNIKA, 50, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 249000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2017-09-12
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
51139344900000
LESZEK JAN LOTEK
Wspólnik
2017-09-12
2017-12-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW FRANCISZEK ŚPIEWAKOWSKI
Wspólnik
2017-09-12
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
JAN ZBIGNIEW GRUSZKA
Wspólnik
2017-09-12
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN FORMELA
Wspólnik
2017-09-12
2019-07-09
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-12-13
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
87150051500000
Wspólnik
2017-09-12
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
22112834100000
Wspólnik
2017-09-12
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
07041069200000
Wspólnik
2017-09-12
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
87030416600000
ROBERT KLIMEK
Wspólnik
2018-03-13
2020-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120000,00 ZŁ
MARIA RUSIECKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2019-03-29
JANUSZ ANDRZEJ GRONEK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2021-03-16
STANISŁAW MAREK MICHNA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2018-03-13
MICHAŁ SZYMON GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2022-02-17
ZBIGNIEW FRANCISZEK ŚPIEWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2022-02-17
ROBERT KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2018-03-13
2022-02-17
CZESŁAW MARIAN GWARA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2019-03-29
LESZEK JAN LOTEK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2019-03-29
MARCIN ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2022-02-17
STANISŁAW MAREK MICHNA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-12
2022-02-17
DARIUSZ PIOTR KOWNACKI
Beneficjent
DARIUSZ PIOTR KOWNACKI
reprezentant
DARIUSZ PIOTR KOWNACKI
Likwidator
2021-03-16
2022-02-17
DARIUSZ PIOTR KOWNACKI
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE -PREZES (BRAK INNYCH BENEFICJENTÓW - WSPÓLNIKÓW POWYŻEJ 25%).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIKOŁAJ JAN PRZYBEK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-12
2018-05-11
DARIUSZ PIOTR KOWNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-12
2018-05-11
DARIUSZ PIOTR KOWNACKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-11
2021-03-16
2017-09-12
2021-03-16
SIGMA - ALKOHOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-12
2021-02-18
UL. POTOKOWA, 26, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie