KRS 0000693883
NIP7010714526
REGON36823933900000
NazwaNETCOM METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNETCOM METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 wrz 2017 (7 lat temu) 07 wrz 2017
Data usunięcia 04 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SZOSA LUBICKA, 18, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMACIEJ WAJSZCZUK
Wspólnik
2017-09-07
2022-01-04
Wspólnik
2017-09-07
2022-01-04
36591031100000
EWA ŚNIEGÓRSKA
Beneficjent
JAN PIOTR WAJSZCZUK
reprezentant
MACIEJ WAJSZCZUK
Beneficjent
EWA ŚNIEGÓRSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MACIEJ WAJSZCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA NETCOM METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ - KOMPLEMENTARIUSZA NETCOM METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. NETCOM METAL SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANY JEST PRZEZ: - JAN PIOTR WAJSZCZUK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU - MACIEJ WAJSZCZUK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-07
2022-01-04
36591031100000
2017-09-07
2018-09-04
UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-04
2018-11-19
UL. ŁUCKA, 20, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie