KRS 0000693541
NIP6262537595
REGON27647613100000
NazwaASPEKT LABELS DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaASPEKT LABELS DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 paź 2017 (7 lat temu) 04 paź 2017
Data usunięcia 08 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 100, RADZIONKÓW, 41-922, RADZIONKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJACEK ANDRZEJ SUŁEK
Wspólnik
2017-10-04
2019-05-17
Wspólnik
2017-10-04
2021-06-08
24029076200000
LESZEK ANDRZEJ FIAŁA
Wspólnik
2019-01-08
2020-04-01
JAKUB PIOTR TOMCZYK
Wspólnik
2020-04-01
2021-06-08
Wspólnik
2020-04-01
2021-06-08
36482670300000
ANDRZEJ KRZYSZTOF FIAŁA
Beneficjent
LESZEK ANDRZEJ FIAŁA
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ KRZYSZTOF FIAŁA
Beneficjent
40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIAŁA INVESTMENT SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 70% UDZIAŁÓW KAPITAŁOWYCH
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-04
2021-06-08
24029076200000
2017-10-04
2021-06-08
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-10-04
2021-06-08
ASPEKT LABELS DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-10-04
2021-06-08
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 100, RADZIONKÓW, 41-922, RADZIONKÓW, POLSKA
2019-05-17
2021-06-08
1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2019-05-17
2021-06-08
181 - DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
2019-05-17
2021-06-08
332 - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2019-05-17
2021-06-08
466 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2019-05-17
2021-06-08
620 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2019-05-17
2021-06-08
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2019-05-17
2021-06-08
731 - REKLAMA
2019-05-17
2021-06-08
773 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
2019-05-17
2021-06-08
960 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie