KRS 0000692692
NIP8971844265
REGON36814056900000
NazwaLABORATORIUM STRATEGII MARKETINGOWYCH 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLABORATORIUM STRATEGII MARKETINGOWYCH 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 sie 2017 (7 lat temu) 30 sie 2017
Data usunięcia 14 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŻMIGRODZKA, 93B, WROCŁAW, 51-130, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWO #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJWOJCIECH TELECKI
Beneficjent
KAROLINA MAŁGORZATA LENERT
reprezentant
BARTOSZ ŁUKASZ LENERT
reprezentant
KAROLINA MAŁGORZATA LENERT
Beneficjent
BARTOSZ ŁUKASZ LENERT
Beneficjent
Wspólnik
2017-08-30
2021-01-14
36787812600000
KAROLINA MAŁGORZATA LENERT
Wspólnik
2017-08-30
2021-01-14
WOJCIECH TELECKI
Wspólnik
2017-08-30
2020-11-16
BARTOSZ ŁUKASZ LENERT
Wspólnik
2017-08-30
2021-01-14
WOJCIECH TELECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KAROLINA MAŁGORZATA LENERT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SP.Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, W TYM DO WYRAŻANIA ZGODY NA PODJĘCIE OKREŚLONYCH UCHWAŁ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ.
BARTOSZ ŁUKASZ LENERT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 55% UDZIAŁÓW W SP.Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, W TYM DO WYRAŻANIA ZGODY NA PODJĘCIE OKREŚLONYCH UCHWAŁ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-08-30
2021-01-14
36787812600000
2017-08-30
2020-11-16
FAT BOY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-08-30
2018-06-29
UL. ŚWIDNICKA, 39, WROCŁAW, 50-029, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie