KRS 0000692599
NIP8943113012
REGON36813022300000
NazwaGERVITA FAMILIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGERVITA FAMILIE
Data rejestracji 29 sie 2017 (7 lat temu) 29 sie 2017
Data usunięcia 17 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. METALOWCÓW, 25, WROCŁAW, 54-135, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GERVITA.UMOWA@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANNA BARBARA TURKIEWICZ
Wspólnik
2017-08-29
2021-08-17
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WŁADYSŁAW SZOPA
Wspólnik
2017-08-29
2019-05-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ROBERT PAWEŁ TURKIEWICZ
Wspólnik
2019-05-14
2021-08-17
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANNA BARBARA TURKIEWICZ
Likwidator
2020-09-15
2021-08-17
ANNA BARBARA TURKIEWICZ
Beneficjent
ANNA BARBARA TURKIEWICZ
reprezentant
ANNA BARBARA TURKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁADYSŁAW SZOPA
CZŁONEK ZARZADU
2017-08-29
2019-05-14
ROBERT PAWEŁ TURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-14
2020-09-15
ANNA BARBARA TURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-08-29
2020-09-15
2017-08-29
2020-09-15
GERVITA FAMILIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie