KRS 0000691276
NIP5492448245
REGON36804968500000
NazwaPERA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPERA CONSTRUCTION
Data rejestracji 21 sie 2017 (7 lat temu) 21 sie 2017
Data usunięcia 05 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 6, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 218800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICHBARISZ BUMIN
Beneficjent
1989-03-21
HALIL IRFAN BUMIN
reprezentant
HALIL IRFAN BUMIN
Beneficjent
ŁUKASZ JAN ŻARNOWIEC
Wspólnik
2017-08-21
2017-10-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
SPÓŁKA BUDOWNICTWA, INŻYNIERII, HANDLU I USŁUG PERA KONSTRAKSZN I INŻENERING DOO SKOPJE
Wspólnik
2017-10-02
2022-07-05
4376 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 218800,00 ZŁ
BARISZ BUMIN
Prokurent
2018-03-19
2021-02-02
1989-03-21
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA GEROSKA
Prokurent
2018-03-19
2021-02-02
PROKURA SAMOISTNA
HALIL IRFAN BUMIN
Likwidator
2021-02-02
2022-07-05
BARISZ BUMIN
Beneficjent
POSIADANIE 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁKA BUDOWNICTWA, INŻYNIERII, HANDLU I USŁUG PERA KONSTRAKSZN I INŻENERING DOO SKOPJE, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
HALIL IRFAN BUMIN
Beneficjent
POSIADANIE 62,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁKA BUDOWNICTWA, INŻYNIERII, HANDLU I USŁUG PERA KONSTRAKSZN I INŻENERING DOO SKOPJE, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ JAN ŻARNOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2017-08-21
2017-10-02
HALIL IRFAN BUMIN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-02
2021-02-02
2017-08-21
2021-02-02
PERA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie