KRS 0000689748
NIP6342901637
REGON36794975400000
NazwaTRICOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRICOLORE
Data rejestracji 07 sie 2017 (7 lat temu) 07 sie 2017
Data usunięcia 19 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWspólnik
2017-08-07
2020-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
36544047200000
WŁADYSŁAW ADAM JANICKI
Wspólnik
2020-08-28
2024-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
MARCIN ZBIGNIEW KUŹNIARZ
Beneficjent
MARCIN ZBIGNIEW KUŹNIARZ
reprezentant
MARCIN ZBIGNIEW KUŹNIARZ
Beneficjent
MARCIN KUŹNIARZ JAKO JEDYNY W STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ POSIADA POŚREDNIO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ZBIGNIEW KUŹNIARZ
PREZES ZARZĄDU
2017-08-07
2020-08-28
WŁADYSŁAW ADAM JANICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-08-28
2023-11-08
2017-08-07
2020-08-28
UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO, 87, KATOWICE, 40-816, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie