KRS 0000689698
NIP8971843018
REGON36795833900000
NazwaSAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAILOR
Data rejestracji 04 sie 2017 (7 lat temu) 04 sie 2017
Data usunięcia 28 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAWIECKA, 3, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMATEUSZ PIOTR LEWICKI
Wspólnik
2017-08-04
2022-10-28
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARTYNA LEWICKA
Wspólnik
2017-08-04
2022-10-28
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH
MATEUSZ PIOTR LEWICKI
Likwidator
2022-03-17
2022-10-28
MARTYNA LEWICKA
Beneficjent
MATEUSZ PIOTR LEWICKI
Beneficjent
MATEUSZ PIOTR LEWICKI
reprezentant
MARTYNA LEWICKA
reprezentant
MARTYNA LEWICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MATEUSZ PIOTR LEWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ PIOTR LEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-04
2022-03-17
MARTYNA LEWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-04
2022-03-17
2017-08-04
2022-03-17
SAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie