KRS 0000689448
NIP5361929530
REGON36803766000000
NazwaPEPINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEPINO
Data rejestracji 10 sie 2017 (7 lat temu) 10 sie 2017
Data usunięcia 24 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 21, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJGRZEGORZ FRANCISZEK SKŁUCKI
Wspólnik
2017-08-10
2024-07-24
LICZBA UDZIAŁÓW: 595 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 29750,00 ZŁ
ROBERT ZBIGNIEW MALINOWSKI
Prokurent
2017-08-10
2018-03-21
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GRZEGORZ FRANCISZEK SKŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-10
2018-03-21
ROBERT ZBIGNIEW MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-21
2024-07-24
2017-08-10
2018-03-21
UL. KS. JÓZEFA SCHABOWSKIEGO, 7, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie