KRS 0000689000
NIP9141567469
REGON36748031700000
NazwaVIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVIA CONCEPT
Data rejestracji 01 sie 2017 (7 lat temu) 01 sie 2017
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FABRYCZNA, 8, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADOMINIK WŁODARCZYK
Wspólnik
2017-08-01
2021-01-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
JOANNA MARIA BARAN JANICKA
Wspólnik
2017-08-01
2018-01-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
ADAM MARIA NOWAK
Wspólnik
2017-08-01
2021-01-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
PAWEŁ JAN EWIAK
Wspólnik
2017-08-01
2021-01-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MARCIN KAZIMIERZ ŻYGADŁO
Wspólnik
2017-08-01
2021-01-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
GRZEGORZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2017-08-01
2021-01-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
GRAŻYNA MARIA NOWAK
Likwidator
2019-08-06
2021-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY CZYM JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ PODEJMOWANEJ PRZEZ ZARZĄD PRZENOSI WARTOŚĆ 50.000 ZŁ. PRZY ZARZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZYNNOŚCI PRAWNE DO WARTOŚCI 50.000 ZŁ MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2019-08-06
DOMINIK WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2019-08-06
JOANNA MARIA BARAN JANICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2018-01-18
PAWEŁ JAN EWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2019-08-06
MARCIN KAZIMIERZ ŻYGADŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2019-08-06
GRAŻYNA MARIA NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-01
2019-08-06
2017-08-01
2019-08-06
VIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie