KRS 0000688319
NIP9571096564
REGON36785557900000
NazwaANGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANGAST
Data rejestracji 25 lip 2017 (7 lat temu) 25 lip 2017
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NARWICKA, 2I, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIGANNA IAKOVENKO
Wspólnik
2017-07-25
2022-03-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
OLEKSII IAKOVENKO
Wspólnik
2017-07-25
2023-07-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ANZHELIKA YAKOVENKO
Wspólnik
2022-03-14
2023-12-29
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
OST LEGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W AŁMATY (KAZACHSTAN)
Wspólnik
2023-07-24
2023-12-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
OLEKSII IAKOVENKO
Prokurent
2017-07-25
2023-12-29
PROKURA ODDZIELNA
ANZHELIKA YAKOVENKO
Prokurent
2022-03-14
2023-12-29
PROKURA SAMOISTNA
ANZHELIKA YAKOVENKO
Beneficjent
ANZHELIKA YAKOVENKO
zgłaszający - inny
ANZHELIKA YAKOVENKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GANNA IAKOVENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-07-25
2018-06-29
OLEKSII IAKOVENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2023-12-29
2017-07-25
2020-06-09
ANGAST SPŁÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-25
2018-03-30
UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 98, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2018-03-30
2019-02-19
MARYNARKI POLSKIEJ, 98, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2019-02-19
2019-03-01
UL. NARWICKA, 21, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie