KRS 0000687873
NIP8971842504
REGON36786339500000
NazwaDANWIND SPARE PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDANWIND SPARE PARTS
Data rejestracji 24 lip 2017 (7 lat temu) 24 lip 2017
Data usunięcia 07 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHWspólnik
2017-07-24
2018-03-28
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
30274266000000
DANWIND SPARE PARTS APS
Wspólnik
2018-03-28
2021-04-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ MAKSYMILIAN BARTKOWIAK
Wspólnik
2018-03-28
2020-01-03
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW DUŚ
Prokurent
2020-01-03
2020-06-03
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW DUŚ
Likwidator
2020-06-03
2021-04-07
JACOB BERG VENDELBO
Beneficjent
1975-12-19
DAN THODE KJELLGREN
Beneficjent
1977-09-25
ZBIGNIEW DUŚ
reprezentant
JACOB BERG VENDELBO
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 50% SPÓŁKI APS BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM
DAN THODE KJELLGREN
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 50% SPÓŁKI APS BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ PIOTR PIECEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-07-24
2018-03-28
MARIUSZ MAKSYMILIAN BARTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-28
2020-01-03
KRYSTIAN MARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2020-01-03
2020-06-03
2017-07-24
2018-03-28
NATIVE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-28
2020-06-03
DANWIND SPARE PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-24
2018-03-28
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
2018-03-28
2020-01-03
UL. ARTURA GROTTGERA, 7, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie