KRS 0000686893
NIP9571096274
REGON36779002900000
NazwaPOLAND AEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLAND AEX
Data rejestracji 14 lip 2017 (7 lat temu) 14 lip 2017
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 17, GDAŃSK, 80-208, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCHWspólnik
2017-07-14
2018-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
22147283100000
AURORA EXPEDITIONS HOLDINGS PTY LTD
Wspólnik
2018-01-10
2021-04-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAŁ PAWEŁ TROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-14
2018-01-10
GLENN HAIFER
PREZES ZARZĄDU
2018-01-10
2021-04-27
NEVILLE BUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
2021-04-27
MICHAEL THOMAS ALSCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
2021-04-27
ROBERT ALLEN HALFPENNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
2021-04-27
MARCEL DE GRAAF
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
2021-04-27
THOMAS MARIANO HOLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
2021-04-27
2017-07-14
2021-04-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-14
2021-04-27
POLAND AEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-14
2021-04-27
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 17, GDAŃSK, 80-208, GDAŃSK, POLSKA
2017-07-14
2021-04-27
7912Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2017-07-14
2021-04-27
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2017-07-14
2021-04-27
5030 - TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
2017-07-14
2021-04-27
5010Z - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
2017-07-14
2021-04-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-07-14
2021-04-27
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-07-14
2021-04-27
7734Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
2017-07-14
2021-04-27
7911A - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
2017-07-14
2021-04-27
7911B - DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2017-07-14
2021-04-27
7990A - DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie