KRS 0000686815
NIP5783126641
REGON36800697700000
NazwaAQUARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAQUARIUS
Data rejestracji 16 sie 2017 (7 lat temu) 16 sie 2017
Data usunięcia 28 mar 2022 28 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEMICHAŁ JAKUB OBELNICKI
Wspólnik
2017-08-16
2022-03-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANNA OBELNICKA
Wspólnik
2017-08-16
2022-03-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI
MICHAŁ JAKUB OBELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-16
2022-03-28
2017-08-16
2020-06-17
UL. STANISŁAWA SULIMY, 1, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie