KRS 0000686744
NIP1090004248
REGON36781547900000
NazwaUAB "KRAFTTRANS VERNALIS" ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaUAB "KRAFTTRANS VERNALIS" ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaUAB "KRAFTTRANS VERNALIS" ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 14 lip 2017 (7 lat temu) 14 lip 2017
Data usunięcia 04 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. RADZYMIŃSKA, 326, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego DARIAUS IR GIRÉNO, 81, WILNO, 02189, WILNO, LITWA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWIRYNA KULIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-07-14
2018-05-25
GRZEGORZ RUSZKIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-05-25
2019-01-07
WŁADIMIR JELENSKIJ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-01-07
2021-06-22
VIKTAR MIARECHKA
-------------
2021-06-22
2024-02-14
ALIAKSANDR ZIMNITSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2024-02-14
2024-04-04
ORGAN REPREZENTACJIKIEROWNIK (DYREKTOR)
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ DZIAŁA KIEROWNIK
DARIUS UŠPALIS
DYREKTOR
2017-07-14
2018-05-25
KRISTINĄ BEREIŠĄ
DYREKTOR
2018-05-25
2019-01-07
LAURYNAS LIOGE
DYREKTOR
2019-01-07
2024-02-14
MINDAUGAS MARKEVIČIUS
DYREKTOR
2024-02-14
2024-04-04
2017-07-14
2021-06-22
UL. SŁONECZNA, 2, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie