KRS 0000686463
NIP9950245778
REGON36776413800000
NazwaGEOTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEOTISS GROUP W LIKWIDACJI
Data rejestracji 11 lip 2017 (7 lat temu) 11 lip 2017
Data usunięcia 16 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DŁUGA, 29, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email FLIS.GEOTISS@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYRADOSŁAW TOMASZ FLIS
Wspólnik
2017-07-11
2022-09-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JUSTYNA KRASOWSKA
Wspólnik
2017-07-11
2018-01-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WERONIKA OLEJNIK
Wspólnik
2018-01-15
2022-09-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW STANISŁAW MĄDRZAK
Wspólnik
2022-09-23
2023-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW STANISŁAW MĄDRZAK
Likwidator
2022-12-02
2023-12-16
PRZEMYSŁAW STANISŁAW MĄDRZAK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW STANISŁAW MĄDRZAK
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
PRZEMYSŁAW STANISŁAW MĄDRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW TOMASZ FLIS
PREZES ZARZĄDU
2017-07-11
2022-09-23
JUSTYNA KRASOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-11
2018-01-15
PRZEMYSŁAW STANISŁAW MĄDRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-23
2022-12-02
2022
2022-11-24
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13948.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13948.05 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 13948.05 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13948.05 |
- Należności krótkoterminowe | 1230 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-10-31
2023-10-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 300 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 300 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13648.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13648.05 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 13648.05 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13648.05 |
- Należności krótkoterminowe | 1299 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2017-07-11
2022-12-02
GEOTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-11
2018-01-15
PLAC ŚWIĘTEJ ANNY, 2, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA
2018-01-15
2022-09-23
UL. SULECHOWSKA, 43, BOJADŁA, 66-130, BOJADŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie