KRS 0000686220
NIP5542951875
REGON36775117600000
NazwaCHEMIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMIKOM
Data rejestracji 10 lip 2017 (7 lat temu) 10 lip 2017
Data usunięcia 09 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KASZTANOWA, 38, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@CHEMIKOM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811 WYDAWANIE KSIĄŻEK #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEZBIGNIEW WALASEK
Wspólnik
2017-07-10
2018-08-22
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
TERESA MARIA ŁUKASZEWICZ
Wspólnik
2017-07-10
2020-10-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
MARTA WALASEK
Wspólnik
2018-12-18
2020-10-09
40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
MAREK WALASEK
Wspólnik
2018-12-18
2020-10-09
40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
JOANNA MARIA WALASEK
Likwidator
2019-10-04
2020-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW WALASEK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-10
2018-08-22
JOANNA MARIA WALASEK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-18
2020-10-09
2017-07-10
2019-10-04
CHEMIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie