KRS 0000686118
NIP5862320231
REGON36774684400000
NazwaBIO-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO-COMPLEX
Data rejestracji 07 lip 2017 (7 lat temu) 07 lip 2017
Data usunięcia 05 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WEJHEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email REMONTYBAUER@INTERIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHKAROL BAUER
Wspólnik
2017-07-07
2018-05-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
HANNA WŁADYSŁAWA BILSKA
Wspólnik
2017-07-07
2018-05-08
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
ADAM KOHS
Wspólnik
2018-05-08
2019-03-22
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
JAN BRONISŁAW POTRYKUS
Wspólnik
2018-05-08
2019-03-22
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
KAROL LEON POTRYKUS
Wspólnik
2018-05-08
2019-11-21
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
LESZEK ANTONI POTRYKUS
Wspólnik
2019-03-22
2019-11-21
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ
FRANCISZEK JACEK RYŚ
Wspólnik
2019-11-21
2021-05-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK ANTONI POTRYKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-03-22
2019-11-21
KAROL BAUER
PREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2018-05-08
KAROL LEON POTRYKUS
PREZES ZARZĄDU
2018-05-08
2019-11-21
JAN BRONISŁAW POTRYKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-08
2019-03-22
ADAM KOHS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-08
2019-03-22
2017-07-07
2018-05-08
REMONTY PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-07
2018-05-08
UL. JODŁOWA, 3, GDYNIA, 81-526, GDYNIA, POLSKA
2018-05-08
2020-11-25
UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 4A, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie