KRS 0000685848
NIP6482783617
REGON36772959600000
NazwaAKK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKK GROUP
Data rejestracji 06 lip 2017 (7 lat temu) 06 lip 2017
Data usunięcia 13 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘSTWA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHARIEL KUBICA
Wspólnik
2017-07-06
2020-07-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
KACPER ZBYSZKO BISANZ
Wspólnik
2017-07-06
2020-07-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR PAPIŃSKI
Wspólnik
2017-07-06
2020-07-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARIEL KUBICA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-06
2020-07-13
KACPER ZBYSZKO BISANZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-06
2020-07-13
KRZYSZTOF PIOTR PAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-06
2020-07-13
2018-03-30
2018-08-13
UL. MASARSKA, 13, KRAKÓW, 31-534, KRAKÓW, POLSKA
2017-07-06
2018-03-30
UL. MARCELEGO KRUCZKA, 11A, ZABRZE, 41-819, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie