KRS 0000685646
NIP5130250761
REGON36775006000000
NazwaIL PEZZO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIL PEZZO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lip 2017 (7 lat temu) 05 lip 2017
Data usunięcia 24 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@ILPEZZO.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓWMARCIN HENRYK HRABIA
Wspólnik
2017-07-05
2018-12-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ANNA KAROLINA GRZESIAK
Wspólnik
2017-07-05
2018-12-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
STANISŁAW BRZOSTKIEWICZ
Wspólnik
2018-12-31
2022-08-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN HENRYK HRABIA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-05
2018-12-31
ANNA KAROLINA GRZESIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-05
2018-12-31
2017-07-05
2018-12-31
PARKOWA, 35, BIBICE, 32-087, BIBICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie