KRS 0000685033
NIP6423203015
REGON36766948600000
Nazwa"STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ"" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMETEUSZ
Data rejestracji 30 cze 2017 (7 lat temu) 30 cze 2017
Data usunięcia 16 mar 2023 16 mar 2023
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. ZAJĘCZA, 12, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHANNA MARIA SOBOCIŃSKA
Likwidator
2022-06-03
2023-03-16
PIOTR KAZIMIERZ KUŹNIK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-30
2023-03-16
EDMUND KORZUCH
Członek Organu Nadzoru
2017-06-30
2023-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM PREZES.
HENRYK JÓZEF JĘDRZEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-30
2022-06-03
ANNA MARIA SOBOCIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-30
2022-06-03
BARBARA SIERNY
SKARBNIK - CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-30
2022-06-03
ELŻBIETA BRZOZOWSKA
SEKRETARZ - CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-30
2022-06-03
2017-06-30
2022-06-03
"STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ""
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie