KRS 0000684888
NIP7010702256
REGON36768047600000
NazwaQUICK CHANGE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaQUICK CHANGE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 cze 2017 (7 lat temu) 28 cze 2017
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JURIJA GAGARINA, 26, WARSZAWA, 00-754, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 460050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMARIUSZ KOMAR
Wspólnik
2017-06-28
2017-10-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ.
Wspólnik
2017-06-28
2022-04-12
9.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 460.050,00 ZŁOTYCH
14004258200000
LIONEL VINCENT CORON
Likwidator
2021-08-31
2022-04-12
JOHN ALASTAIR HOLBERTON
Beneficjent
1948-09-01
MAREK NACOVSKY
reprezentant
1972-02-15
LIONEL CORON
reprezentant
JOHN ALASTAIR HOLBERTON
Beneficjent
JOHN ALASTAIR HOLBERTON JEST WŁAŚCICIELEM TRUSTÓW POSIADAJĄCYCH UDZIAŁY W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH UDZIAŁOWCAMI PODMIOTU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LIONEL VINCENT CORON
PREZES ZARZĄDU
2017-06-28
2017-10-04
LIONEL VINCENT CORON
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-04
2022-04-12
MAREK NACOVSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-04
2022-04-12
1972-02-15
2017-06-28
2021-08-31
QUICK CHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-28
2018-07-04
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 101, WARSZAWA, 02-011, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie