KRS 0000684709
NIP8133749037
REGON36764893000000
NazwaMEDARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDARTE
Data rejestracji 28 cze 2017 (7 lat temu) 28 cze 2017
Data usunięcia 27 mar 2023 27 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELAZNA, 59, WARSZAWA, 00-848, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MEDARTE.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJCEZARY BOLESŁAW ŚREDNICKI
Wspólnik
2017-06-28
2018-06-12
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.650,00 ZŁ
AGNIESZKA KRAJEWSKA WOŹNIAK
Wspólnik
2018-06-12
2018-10-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
PATRYK JAKUB SIWIEC
Wspólnik
2018-10-02
2019-09-05
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ
MAKSYMILIAN LUDWIK RUD
Wspólnik
2021-03-30
2022-04-07
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
ADAM BECMER
Wspólnik
2022-04-07
2023-03-27
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 600,00 ZŁ
ALEKSANDRA BECMER
Wspólnik
2017-06-28
2018-10-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
Wspólnik
2018-10-02
2023-03-27
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ
06139181700000
SEBASTIAN KONRAD NOWOCIN
Wspólnik
2022-04-07
2023-03-27
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 600,00 ZŁ
SEBASTIAN KONRAD NOWOCIN
Wspólnik
2018-10-02
2021-03-30
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3600 ZŁ. (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
ADAM BECMER
Wspólnik
2018-10-02
2021-03-30
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3600 ZŁ. (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
ADAM BECMER
Beneficjent
ADAM BECMER
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
SEBASTIAN KONRAD NOWOCIN
Beneficjent
ADAM BECMER
Likwidator
2022-04-07
2023-03-27
SEBASTIAN KONRAD NOWOCIN
Likwidator
2022-04-07
2023-03-27
ADAM BECMER
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCEJ 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (MEDARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI)
SEBASTIAN KONRAD NOWOCIN
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCEJ 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (MEDARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM BECMER
PREZES ZARZĄDU
2019-09-05
2022-04-07
ALEKSANDRA BECMER
PREZES ZARZĄDU
2017-06-28
2019-09-05
SEBASTIAN KONRAD NOWOCIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-05
2022-04-07
FILIP JAN GĄSIOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-30
2022-04-07
2017-06-28
2022-04-07
MEDARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-28
2018-06-12
AL. TADEUSZA REJTANA, 23, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2018-06-12
2018-10-02
UL. ŻELAZNA, 59, WARSZAWA, 00-848, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-02
2021-03-30
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 57/1, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
2021-03-30
2022-04-07
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie