KRS 0000683442
NIP6372200626
REGON36759053700000
NazwaTYTAN-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTYTAN-2
Data rejestracji 20 cze 2017 (7 lat temu) 20 cze 2017
Data usunięcia 22 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIELIUDMYLA BUTENKO
Wspólnik
2017-06-20
2018-02-06
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
STANISLAV BUTENKO
Wspólnik
2017-06-20
2018-02-06
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
SERGIU FILIMON
Wspólnik
2018-02-06
2020-10-22
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
DUMITRU UNGUREANU
Wspólnik
2018-02-06
2020-10-22
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISLAV BUTENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-06-20
2018-02-06
SERGIU FILIMON
PREZES ZARZĄDU
2018-02-06
2020-10-22
DUMITRU UNGUREANU
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-06
2020-10-22
LIUDMYLA BUTENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-20
2018-02-06
2017-06-20
2019-05-28
UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 21, OLKUSZ, 32-327, OLKUSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie