KRS 0000683131
NIP8133747682
REGON36755345300000
NazwaINSPIR8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSPIR8
Data rejestracji 14 cze 2017 (7 lat temu) 14 cze 2017
Data usunięcia 19 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 104, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIADOROTA BARBARA MIEŃKOWSKA
Wspólnik
2017-06-14
2023-07-19
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 850,00 ZŁ
DOROTA BARBARA MIEŃKOWSKA
Likwidator
2022-08-31
2023-07-19
MARCIN MIEŃKOWSKI
Beneficjent
DOROTA BARBARA MIEŃĶOWSKA
Beneficjent
DOROTA BARBARA MIEŃĶOWSKA
reprezentant
MARCIN MIEŃKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOROTA BARBARA MIEŃĶOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOROTA BARBARA MIEŃKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-06-14
2022-08-31
2017-06-14
2022-08-31
INSPIR8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-14
2019-05-06
UL. DĄBRÓWKI, 4, RZESZÓW, 35-036, RZESZÓW, POLSKA
2019-05-06
2022-05-16
UL. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO, 7B, RZESZÓW, 35-203, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie