KRS 0000682065
NIP5342551007
REGON36751498000000
NazwaFACTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFACTORS
Data rejestracji 06 cze 2017 (7 lat temu) 06 cze 2017
Data usunięcia 09 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODBIPIĘTY, 3, PRUSZKÓW, 05-802, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAERNEST MEŁGAŁW
Wspólnik
2017-06-06
2018-07-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
Wspólnik
2018-07-13
2022-05-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
36395678600000
ERNEST MEŁGAŁW
Likwidator
2021-07-05
2022-05-09
PAULINA KAROLINA ŚMIECH-MEŁGAŁW
Beneficjent
ERNEST MEŁGAŁW
Beneficjent
ERNEST MEŁGAŁW
reprezentant
PAULINA KAROLINA ŚMIECH-MEŁGAŁW
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI ZOO BĘDĄCEJ 100 UDZIAŁOWCEM
ERNEST MEŁGAŁW
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI ZOO BĘDĄCEJ 100 UDZIAŁOWCEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ERNEST MEŁGAŁW
PREZES ZARZĄDU
2017-06-06
2021-07-05
2017-06-06
2021-07-05
FACTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie