KRS 0000682034
NIP6572930418
REGON36748843100000
NazwaFURREH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFURREH-BUD
Data rejestracji 06 cze 2017 (7 lat temu) 06 cze 2017
Data usunięcia 12 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 21, KIELCE, 25-512, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENITALIB AL BARKAWI
Wspólnik
2017-06-06
2022-05-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
MAHMOUD OTHMAN
Wspólnik
2017-06-06
2022-05-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
RAMI ADRIAN AL BARKAWI
Wspólnik
2017-06-06
2022-05-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
RAMI ADRIAN AL BARKAWI
Beneficjent
MAHMOUD OTHMAN
Beneficjent
RAMI ADRIAN AL BARKAWI
reprezentant
MAHMOUD OTHMAN
reprezentant
TALIB AL BARKAWI
Beneficjent
RAMI ADRIAN AL BARKAWI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAHMOUD OTHMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TALIB AL BARKAWI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONYCH W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONYCH W NIM FUNKCJI.
RAMI ADRIAN AL BARKAWI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-06
2022-05-12
MAHMOUD OTHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-06
2022-05-12
2017-06-06
2022-05-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-06
2022-05-12
FURREH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-06
2022-05-12
UL. WARSZAWSKA, 21, KIELCE, 25-512, KIELCE, POLSKA
2017-06-06
2022-05-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-06-06
2022-05-12
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-06-06
2022-05-12
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2017-06-06
2022-05-12
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2017-06-06
2022-05-12
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2017-06-06
2022-05-12
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-06-06
2022-05-12
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2017-06-06
2022-05-12
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2017-06-06
2022-05-12
469 - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2017-06-06
2022-05-12
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie