KRS 0000681627
NIP8971841568
REGON36762826300000
NazwaMARSAN BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARSAN BAU
Data rejestracji 23 cze 2017 (7 lat temu) 23 cze 2017
Data usunięcia 13 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIANPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHOLEKSANDR MARCHUK
Wspólnik
2017-06-23
2022-05-13
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
RUSLAN YAKUSHEVSKYI
Wspólnik
2017-06-23
2022-05-13
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCHDMYTRO
DMYTRO BONDAR
Wspólnik
2017-06-23
2022-05-13
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCHDMYTRO
1985-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSANDR MARCHUK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-23
2022-05-13
DMYTRO BONDAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-23
2022-05-13
1985-03-15
RUSLAN YAKUSHEVSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-23
2022-05-13
2017-06-23
2018-11-14
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie