KRS 0000681293
NIP6751595758
REGON36753683900000
NazwaREGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREGIA
Data rejestracji 05 cze 2017 (7 lat temu) 05 cze 2017
Data usunięcia 30 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. POKOJU, 20, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIZBIGNIEW WŁADYSŁAW KWAPIEŃ
Beneficjent
PIOTR PAWEŁ KWAPIEŃ
Beneficjent
PIOTR PAWEŁ KWAPIEŃ
reprezentant
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW KWAPIEŃ
Wspólnik
2017-06-05
2021-09-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PIOTR PAWEŁ KWAPIEŃ
Wspólnik
2017-06-05
2021-09-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PIOTR PAWEŁ KWAPIEŃ
Likwidator
2021-02-10
2021-09-30
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW KWAPIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR PAWEŁ KWAPIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR PAWEŁ KWAPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-05
2021-02-10
2017-06-05
2021-02-10
REGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie