KRS 0000680941
NIP6762530946
REGON36746947400000
NazwaTA FUNDACJA
Krótka nazwaTA
Data rejestracji 01 cze 2017 (7 lat temu) 01 cze 2017
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. ŚW. JACKA, 28, KRAKÓW, 30-364, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@TAFUNDACJA.ORG
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓWANNA MARIA CHROMIK
Likwidator
2022-01-14
2023-01-13
KAROLINA HANNA HARAZIM MAZUR
Likwidator
2022-01-14
2023-01-13
EWA PATRYCJA PASTERNAK KAPERA
Likwidator
2022-01-14
2023-01-13
KAROLINA HANNA HARAZIM
Beneficjent
ANNA MARIA CHROMIK
Beneficjent
EWA PATRYCJA PASTERNAK-KAPERA
Beneficjent
KAROLINA HANNA HARAZIM
zgłaszający - likwidator
ANNA MARIA CHROMIK
zgłaszający - likwidator
EWA PATRYCJA PASTERNAK-KAPERA
zgłaszający - likwidator
KAROLINA HANNA HARAZIM
Beneficjent
FUNDATOR
ANNA MARIA CHROMIK
Beneficjent
FUNDATOR
EWA PATRYCJA PASTERNAK-KAPERA
Beneficjent
FUNDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONA JEST KAŻDA CZŁONKINI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCA SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, UPRAWNIONA JEST SAMODZIELNIE PREZESKA ZARZĄDU
EWA PATRYCJA PASTERNAK KAPERA
PREZESKA ZARZĄDU
2017-06-01
2022-01-14
ANNA MARIA CHROMIK
WICEPREZESKA ZARZĄDU
2017-06-01
2022-01-14
KAROLINA HANNA HARAZIM MAZUR
WICEPREZESKA ZARZĄDU
2017-06-01
2022-01-14
2017-06-01
2022-01-14
TA FUNDACJA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie