KRS 0000680900
NIP9671393238
REGON36741266900000
NazwaHIT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIT SPORT
Data rejestracji 30 maj 2017 (7 lat temu) 30 maj 2017
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 77C, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO.HITSPORT@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWŁUKASZ PIOTR KAPŁAN
Wspólnik
2017-05-30
2019-10-21
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
MACIEJ CUPIAŁ
Wspólnik
2017-05-30
2019-10-21
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ
KLAUDIA SZYCH
Wspólnik
2017-05-30
2019-10-21
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ
JUDYTA GROMACKA
Wspólnik
2019-10-21
2022-10-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-10-21
2022-10-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
38123510400000
MACIEJ CUPIAŁ
Likwidator
2019-01-14
2020-02-25
KLAUDIA SZYCH
Likwidator
2019-01-14
2020-02-25
ŁUKASZ PIOTR KAPŁAN
Likwidator
2019-01-14
2020-02-25
JUDYTA GROMACKA
Likwidator
2020-02-25
2022-10-25
ŁUKASZ PIOTR KAPŁAN
Beneficjent
JUDYTA DARASZEWICZ
Beneficjent
MARCIN MICHAŁ WASILUK
Beneficjent
JUDYTA DARASZEWICZ
reprezentant
ŁUKASZ PIOTR KAPŁAN
Beneficjent
POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OLN SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 4FIT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
JUDYTA DARASZEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN MICHAŁ WASILUK
Beneficjent
POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FLIPPER SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 4FIT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ PIOTR KAPŁAN
PREZES ZARZĄDU
2017-05-30
2019-01-14
MACIEJ CUPIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-30
2019-01-14
KLAUDIA SZYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-30
2019-01-14
2017-05-30
2019-01-14
HIT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-30
2019-01-14
UL. GDAŃSKA, 89, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie