KRS 0000680615
NIP9731042472
REGON36743347600000
NazwaS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS24
Data rejestracji 01 cze 2017 (7 lat temu) 01 cze 2017
Data usunięcia 07 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 51A, SULECHÓW, 66-100, SULECHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWMARCIN ANDRZEJ WIELIŃSKI
Wspólnik
2017-06-01
2018-09-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
DAWID MAREK KACPERSKI
Wspólnik
2017-06-01
2017-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
MAGDALENA TERESA KACPERSKA
Wspólnik
2017-09-21
2018-09-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MARCIN ANDRZEJ WIELIŃSKI
Likwidator
2018-04-13
2018-09-07
MAGDALENA TERESA KACPERSKA
Likwidator
2018-04-13
2018-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI,W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ANDRZEJ WIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-01
2018-04-13
DAWID MAREK KACPERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-01
2017-09-21
MAGDALENA TERESA KACPERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-21
2018-04-13
2017-06-01
2018-04-13
S24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-06-01
2017-09-21
UL. ARMII KRAJOWEJ, 51, SULECHÓW, 66-100, SULECHÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie