KRS 0000680324
NIP6482782983
REGON36736244000000
NazwaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VIGO
Data rejestracji 26 maj 2017 (7 lat temu) 26 maj 2017
Data usunięcia 23 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARNOPOLSKA, 70, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SLAWEK690509@OP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANENORBERT JÓZEF GRABOWSKI
Wspólnik
2017-05-26
2021-02-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ROBERT JAN GRABOWSKI
Wspólnik
2017-05-26
2018-08-21
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
GABRIELA JADWIGA GRABOWSKA
Wspólnik
2017-05-26
2017-12-12
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
BEATA MARIA KUŹMA RASSEK
Wspólnik
2017-12-12
2018-08-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
GABRIELA JADWIGA GRABOWSKA
Wspólnik
2018-08-21
2018-11-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PATRYCJA ANNA GRABOWSKA
Wspólnik
2018-08-21
2021-02-08
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
SŁAWOMIR JÓZEF KOWALCZYK
Wspólnik
2021-02-08
2024-04-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00;-ZŁ
RAFAŁ ROMAN RASSEK
Wspólnik
2017-12-12
2018-08-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
DARIUSZ ZYGMUNT WALISKO
Wspólnik
2021-02-08
2024-04-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00;-ZŁ
SŁAWOMIR JÓZEF KOWALCZYK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
SŁAWOMIR JÓZEF KOWALCZYK
Beneficjent
SŁAWOMIR JÓZEF KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR JÓZEF KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2021-02-08
2024-04-23
NORBERT JÓZEF GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-26
2021-02-08
2017-05-26
2017-12-12
OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALNYCH MOORUGUN TACTICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-12-12
2018-12-14
CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALNYCH CTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-14
2019-12-31
DESMODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-26
2021-02-08
UL. KSIĘCIA WŁADYSŁAWA OPOLCZYKA, 13, ZABRZE, 41-808, ZABRZE, POLSKA
2433-SEE.711.2975.2024.G
2024-04-04
2024-04-15
8483.22 PLN
2433-723.1089577.2022
Urząd Skarbowy w Zabrzu
2433-SEE.711.2975.2024.G
2024-04-04
2024-04-15
7203.37 PLN
2433-723.763234.2021
Urząd Skarbowy w Zabrzu
2433-SEE.711.2975.2024.G
2024-04-04
2024-04-15
824.78 PLN
2433-723.637460.2021
Urząd Skarbowy w Zabrzu
2433-SEE.711.2975.2024.G
2024-04-04
2024-04-15
792.42 PLN
2433-723.109406.2023
Urząd Skarbowy w Zabrzu
2433-SEE.711.2975.2024.G
2024-04-04
2024-04-15
548.28 PLN
2433-723.1089586.2022
Urząd Skarbowy w Zabrzu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie